【第1屆】 (2008年4月〜2010年12月) 會長 李敏雄
【第2屆】 (2011年1月〜2013年12月) 會長 李敏雄
【第3屆】 (2014年1月〜2016年12月) 會長 李文榮
【第4屆】 (2017年1月〜2019年12月) 會長 李文榮
【第5屆】 (2020年1月〜2022年12月) 會長 湯偉珍
【第6屆】 (2023年1月〜2025年12月) 會長 郭淮恭
沒有留言:
張貼留言